Aktive Positionen von Mitsuyuki Miwa
Unternehmen | Position | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
Uoichi Co., Ltd.
Uoichi Co., Ltd. Food DistributorsDistribution Services Part of OUG Holdings, Inc., Uoichi Co., Ltd. distributes frozen seafood. The company is based in Osaka, Japan. | Vorsitzender | 30.05.2017 | - |
Direktor/Vorstandsmitglied | 01.06.2007 | 30.05.2017 | |
Präsident | 01.07.2008 | 30.05.2017 |
Karriereverlauf von Mitsuyuki Miwa
Ehemalige bekannte Positionen von Mitsuyuki Miwa
Unternehmen | Position | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
OUG HOLDINGS INC. | Direktor/Vorstandsmitglied | 01.06.2009 | - |
Corporate Officer/Principal | 01.10.2004 | - |
Statistik
International
Japan | 3 |
Operativ
Director/Board Member | 2 |
Corporate Officer/Principal | 1 |
Chairman | 1 |
Sektoral
Distribution Services | 3 |
Besetzte Positionen
Aktive
Inaktive
Börsennotierte Unternehmen
Private Unternehmen
Unternehmensverbindungen
Börsennotierte Unternehmen | 1 |
---|---|
OUG HOLDINGS INC. | Distribution Services |
Private Unternehmen | 1 |
---|---|
Uoichi Co., Ltd.
Uoichi Co., Ltd. Food DistributorsDistribution Services Part of OUG Holdings, Inc., Uoichi Co., Ltd. distributes frozen seafood. The company is based in Osaka, Japan. | Distribution Services |
- Börse
- Insiders
- Mitsuyuki Miwa
- Erfahrung